Ymddiriedolwyr MEON VALLEY METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1195360

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
26 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Philip John Griffin | Cadeirydd | 01 September 2021 |
|
|
||||
Melissa Mary Scovronski | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Rachel Firth | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
Kathleen Saunders | Ymddiriedolwr | 27 August 2023 |
|
|
||||
Nichola Barber | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Mavis Kathleen Daniels | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Graham David Barber | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Carol Mary Elizabeth Sealey | Ymddiriedolwr | 12 March 2023 |
|
|
||||
Mark Henry Tizzard | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Anouska Kirby | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Mark Andrew Chester | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Anne Patricia Gilbert | Ymddiriedolwr | 12 March 2018 |
|
|
||||
Elizabeth June Sorsky | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Dennis Gamblin | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Alyson Sarah Miller | Ymddiriedolwr | 02 June 2016 |
|
|
||||
Jay Carl Kirby | Ymddiriedolwr | 01 March 2015 |
|
|
||||
Dr Andrew Geoffery Hallam | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Robin James Pye | Ymddiriedolwr | 01 May 2007 |
|
|
||||
John Cundall Sargent | Ymddiriedolwr | 01 September 2006 |
|
|
||||
DEREK JOHN MORGAN | Ymddiriedolwr | 01 September 2001 |
|
|
||||
Stephen Charles Freemantle | Ymddiriedolwr | 01 September 2001 |
|
|
||||
Sam Charles | Ymddiriedolwr | 21 March 2000 |
|
|
||||
LESLIE VERNON SUTTON | Ymddiriedolwr | 01 September 1989 |
|
|
||||
Jillian Mary Sutton | Ymddiriedolwr | 01 September 1986 |
|
|
||||
Brenda Elizabeth Byrne | Ymddiriedolwr | 01 September 1980 |
|
|
||||
RONALD CHARLES MORGAN | Ymddiriedolwr | 01 September 1975 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.