ORFORD AND DISTRICT SURGERY CHARITABLE INCORPORATED ORGANISATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To relieve sickness and to preserve health by the ownership and the maintenance, reconstruction, improvement and general upkeep and management of the building at Chapman House, Rectory Road, Orford, Woodbridge, Suffolk which is used as a general medical practitioners' surgery and in the provision of medical facilities, equipment and services not normally provided by statutory authorities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Suffolk
Llywodraethu
- 27 Hydref 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 281118 ORFORD AND DISTRICT SURGERY CHARITABLE TRUST
- 09 Mehefin 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katherine Hester Norah Silver-Murphy | Cadeirydd | 09 June 2021 |
|
|||||
Richard Alexander Ife | Ymddiriedolwr | 20 March 2025 |
|
|
||||
Nigel Jeremy Addy | Ymddiriedolwr | 20 March 2025 |
|
|
||||
Steven Joels | Ymddiriedolwr | 20 March 2025 |
|
|
||||
Elizabeth Pick | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Louise Margaret Wells | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|||||
Amanda Gayle Syrett | Ymddiriedolwr | 09 June 2021 |
|
|
||||
Dr David Goldin FRCP | Ymddiriedolwr | 09 June 2021 |
|
|
||||
HH John Penry Vaughan Bevan QC | Ymddiriedolwr | 09 June 2021 |
|
|
||||
Corinne Lusher | Ymddiriedolwr | 09 June 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £13.99k | £26.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £13.47k | £14.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Tachwedd 2022 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Tachwedd 2022 | 7 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 09 Jun 2021
Gwrthrychau elusennol
3.1 TO RELIEVE SICKNESS AND TO PRESERVE HEALTH BY THE OWNERSHIP AND THE MAINTENANCE, RECONSTRUCTION, IMPROVEMENT AND GENERAL UPKEEP AND MANAGEMENT OF THE BUILDING AT CHAPMAN HOUSE, RECTORY ROAD, ORFORD, WOODBRIDGE, SUFFOLK WHICH IS USED AS A GENERAL MEDICAL PRACTITIONERS' SURGERY AND IN THE PROVISION OF MEDICAL FACILITIES, EQUIPMENT AND SERVICES NOT NORMALLY PROVIDED BY STATUTORY AUTHORITIES, FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE PARISHES OF ORFORD AND GEDGRAVE, SUDBOURNE, IKEN, CHILLESFORD AND BUTLEY ("THE PARISHES") 3.2 IF ANY PART OF THE INCOME OR CAPITAL IS NOT REQUIRED FOR THE CHARITABLE PURPOSES SET OUT IN CLAUSE 3.1 ABOVE, FOR THE FURTHERANCE OF SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE UNDER THE LAWS OF ENGLAND AND WALES, FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE PARISHES AS THE TRUSTEES SHALL IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DECIDE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
DOCTORS SURGERY
CHAPMAN HOUSE
RECTORY ROAD
ORFORD
WOODBRIDGE
IP12 2NN
- Ffôn:
- 01394450849
- E-bost:
- corinne.lusher@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window