Hanes ariannol STAINTON VILLAGE HALL COMMITTEE
Rhif yr elusen: 517645
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2012 | 31/01/2013 | 31/01/2014 | 31/01/2015 | 31/01/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.70k | £9.43k | £9.77k | £6.57k | £15.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.51k | £7.61k | £3.10k | £12.77k | £2.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £9.50k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.