TTPNETWORK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO RELIEVE THE NEEDS OF THOSE EXPERIENCING OR AFFECTED BY THROMBOTIC THROMBOCYTOPENIC PURPURA (TTP) IN THE UK AND THE REPUBLIC OF IRELAND WITH AN INTERNATIONAL REACH. BY:- THE PROVISION OF INFORMATION, ADVICE, SUPPORT, REPRESENTATION AND ADVOCACY. TO IMPROVE EQUITY OF ACCESS TO TREATMENTS, PRESERVE AND IMPROVE THE QUALITY OF LIFE AND PROMOTE BEST PRACTICE AND ADVANCEMENT OF EDUCATION IN TTP.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Ireland
Llywodraethu
- 09 Gorffennaf 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirandeep Kaur Grewal | Ymddiriedolwr | 21 August 2024 |
|
|||||
Julie Hallam | Ymddiriedolwr | 21 August 2024 |
|
|
||||
Catherine Anne Howell OBE | Ymddiriedolwr | 18 February 2021 |
|
|
||||
Saida Banu Ladha | Ymddiriedolwr | 18 February 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.61k | £25.27k | £44.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £311 | £2.47k | £24.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 09 Chwefror 2024 | 9 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 10 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 09 Jul 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE:- TO RELIEVE THE NEEDS OF PERSONS EXPERIENCING OR AFFECTED BY THROMBOTIC THROMBOCYTOPENIC PURPURA (TTP) IN THE UNITED KINGDOM AND THE REPUBLIC OF IRELAND WITH AN INTERNATIONAL REACH. IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, BY:- THE PROVISION OF INFORMATION, ADVICE, SUPPORT, REPRESENTATION AND ADVOCACY IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE, TO IMPROVE EQUITY OF ACCESS TO TREATMENTS, PRESERVE LIFE AND TO IMPROVE THE QUALITY OF LIFE; PROMOTING BEST PRACTICE AND THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF TTP IN RELATION TO THE CAUSE, DIAGNOSES, PREVENTION, ALLEVIATION, TREATMENTS AND CURE BY RAISING AWARENESS AND PROVIDING INFORMATION TO THE PUBLIC AND HEALTHCARE PROFESSIONALS NATIONALLY, AND INTERNATIONALLY; REPRESENTING THE PATIENT VOICE AND STRENGTHEN PATIENT ADVOCACY ON UK AND INTERNATIONAL GOVERNMENT AND NON-GOVERNMENT DEPARTMENTAL BODIES AND IN CONSULTATIONS; PROMOTING PUBLIC SUPPORT AND PROVIDING ASSISTANCE FOR THE CARRYING OUT OF RESEARCH BY MAKING GRANTS FOR THE BENEFIT OF PATIENTS WITH TTP; GENERATING INCOME THROUGH FUNDRAISING ACTIVITIES FOR THE PURPOSE OF IMPROVING PATIENT CARE; ENGAGING IN NONPARTISAN POLITICAL ACTIVITY PROVIDED THAT THE TRUSTEES ARE SATISFIED THAT THE PROPOSED ACTIVITIES WILL FURTHER THE PURPOSES OF THE CHARITY TO AN EXTENT JUSTIFIED BY THE RESOURCES COMMITTED AND THE ACTIVITY IS NOT THE DOMINANT MEANS BY WHICH THE CHARITY CARRIES OUT ITS OBJECTS; AND INTERFACING WITH OTHER CHARITABLE ORGANISATIONS AND CORPORATE PARTNERS TO COLLABORATE FOR THE BENEFIT OF PATIENTS AND THEIR FAMILIES. NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CIO FOR THE PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH [SECTION7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND)ACT 2005] AND [SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 2008].
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
61 Bridge Street
KINGTON
HR5 3DJ
- Ffôn:
- 0740 393 2525
- E-bost:
- info@ttpnetwork.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window