JEANS FOR GENES CAMPAIGN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To support charities, groups and individuals working with people and families affected by genetic conditions, primarily through grant giving. To advance the education of the public, raise awareness and influence on the subject of genetic conditions for the benefit of those directly experiencing genetic conditions, or those supporting affected individuals and families.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 10 Mai 2021: Cofrestrwyd
- JEANS FOR GENES (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geoffrey Creamer | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Tracy Griffin | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Eleanor Seaby | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Chikai Lai | Ymddiriedolwr | 04 February 2021 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £494.36k | £434.79k | £406.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £433.87k | £517.54k | £350.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 18 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 18 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 09 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 15 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 04 FEB 2021 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 05 DEC 2023
Gwrthrychau elusennol
5 THE CHARITIES OBJECTS ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: 5.1 TO SUPPORT CHARITIES, GROUPS AND INDIVIDUALS WORKING WITH PEOPLE AND FAMILIES AFFECTED BY GENETIC CONDITIONS, PRIMARILY THROUGH GRANT GIVING. 5.2 THE ADVANCEMENT OF MEDICAL RESEARCH INTO THE CAUSES, CURE, PREVENTION OR RELIEF OF GENETIC DISORDERS AND THE PUBLICATION OF THE USEFUL RESULTS OF THAT RESEARCH; AND 5.3 TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC, RAISE AWARENESS AND INFLUENCE ON THE SUBJECT OF GENETIC CONDITIONS FOR THE BENEFIT OF THOSE DIRECTLY EXPERIENCING GENETIC CONDITIONS, OR THOSE SUPPORTING AFFECTED INDIVIDUALS AND FAMILIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Jeans for Genes Campaign
Nightingale House
46-48 East Street
EPSOM
Surrey
KT17 1HQ
- Ffôn:
- 08009804800
- E-bost:
- hello@jeansforgenes.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window