THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF THE WOODFORD VALLEY WITH ARCHERS GATE

Rhif yr elusen: 1195656
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Ministry of the Church of England in the Woodford Valley and Archers Gate

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £122,761
Cyfanswm gwariant: £101,414

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Wiltshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 31 Awst 2021: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • WOODFORD VALLEY PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

16 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Michael Perry Cadeirydd 01 September 2013
Dim ar gofnod
Peter Antony Shaun Curtis Ymddiriedolwr 01 June 2021
Dim ar gofnod
Elizabeth Keatinge Ymddiriedolwr 01 September 2020
Dim ar gofnod
Antony Edmond Wells Ymddiriedolwr 01 June 2020
RCC PILOTAGE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Catherine Margaret Knight Ymddiriedolwr 01 October 2017
Dim ar gofnod
Sarah Coate Ymddiriedolwr 01 September 2017
Dim ar gofnod
Anthony Edwards Ymddiriedolwr 01 September 2016
Dim ar gofnod
Julia Gallop Ymddiriedolwr 01 September 2015
Dim ar gofnod
James Iles Ymddiriedolwr 01 September 2014
Dim ar gofnod
Helen Hosier Ymddiriedolwr 01 September 2013
Dim ar gofnod
GILES FLETCHER Ymddiriedolwr 01 October 2012
MRS R P TINDALL'S CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Elizabeth Le Sueur Ymddiriedolwr 01 September 2010
Dim ar gofnod
Rebecca Carson Ymddiriedolwr 01 September 2006
Dim ar gofnod
SUZANNE WATERS Ymddiriedolwr 01 September 2000
Dim ar gofnod
Luke March Ymddiriedolwr 01 October 1999
THE SALISBURY CATHEDRAL GIRL CHORISTERS' FUND
Derbyniwyd: Ar amser
WESSEX MEDICAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE ASSOCIATION OF THE FRIENDS OF SALISBURY CATHEDRAL
Derbyniwyd: Ar amser
WILTSHIRE HISTORIC CHURCHES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Sylvia Parrett Ymddiriedolwr 01 September 1994
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £97.38k £122.76k
Cyfanswm gwariant £90.21k £101.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.50k £750

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 04 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 04 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 17 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 17 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE VICARAGE
MIDDLE WOODFORD
SALISBURY
SP4 6NR
Ffôn:
01722782310