Hanes ariannol Fishguard Festival of Music Gwyl Gerdd Aberwaun Ltd
Rhif yr elusen: 517957
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (26 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £91.27k | £104.78k | £38.54k | £51.03k | £103.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £73.42k | £110.60k | £21.58k | £64.29k | £124.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £50.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £42.31k | £40.70k | £36.00k | £30.50k | £50.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.