ymddiriedolwyr Fishguard Festival of Music Gwyl Gerdd Aberwaun Ltd
Rhif yr elusen: 517957
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (26 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronwen Picton Jones | Cadeirydd |
|
||||||
David Keith Bartlett | Ymddiriedolwr | 10 February 2022 |
|
|
||||
Dr Sara Forman | Ymddiriedolwr | 09 April 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Morris | Ymddiriedolwr | 27 March 2018 |
|
|
||||
OWEN WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 20 May 2016 |
|
|
||||
Dr GLEN PETERS | Ymddiriedolwr | 22 December 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.