GRACE CHURCH ISLE OF WIGHT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Public worship and teaching ministries. Courses and events to promote the Christian faith. Community services provision such as Foodbank and parent and toddler groups.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
49 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Ynys Wyth
Llywodraethu
- GRACE CHURCH (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev STEPHEN BELL | Cadeirydd | 21 October 2022 |
|
|||||
James Alexander Scott | Ymddiriedolwr | 22 January 2025 |
|
|
||||
Rev Daniel Adams | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Simon Henrick | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Anthony Matthew Hill | Ymddiriedolwr | 21 October 2022 |
|
|
||||
Stuart Murray Linton | Ymddiriedolwr | 21 October 2022 |
|
|
||||
Esther Bell | Ymddiriedolwr | 21 October 2022 |
|
|
||||
Rev Oliver James Tucker | Ymddiriedolwr | 21 October 2022 |
|
|
||||
Robert Ian Silk | Ymddiriedolwr | 21 October 2022 |
|
|
||||
Paul Anthony Wade | Ymddiriedolwr | 21 October 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £52.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £45.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 06 Chwefror 2025 | 6 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 21 Oct 2022 as amended on 10 Jul 2024
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE PURPOSES OF THE CHURCH ARE: 3.1.1 2 THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH AS A CHURCH IN ACCORDANCE WITH THE BASIS OF FAITH PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY ACROSS THE ISLE OF WIGHT, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE PROVISION OF PUBLIC RELIGIOUS WORSHIP AND TEACHING, IN ACCORDANCE WITH THE BASIS OF FAITH, OF ADULTS AND CHILDREN BY AN INDEPENDENT CHURCH OPERATING ON CONGREGATIONAL PRINCIPLES; AND 3.1.2 SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS SHALL, IN THE OPINION OF THE CHARITY TRUSTEES, FURTHER THE WORK OF THE CHURCH BY PUTTING INTO PRACTICE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE BASIS OF FAITH, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO: THE PREVENTION AND RELIEF OF NEED, HARDSHIP AND SICKNESS; THE ADVANCEMENT OF EDUCATION; AND THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE3;
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Grace Church
Marlborough Road
Ryde
Isle of Wight
PO33 1AF
- Ffôn:
- 01983614717
- E-bost:
- steve@gracechurch-iow.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window