THE ATHENA ART FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Athena Art Foundation posts on its digital hub and social media feeds innovative and accessible material about pre-modern art in museums and other locations around the world. The Athena team gathers material for the hub from a wide range of websites, publications, newsletters and promotional material, as well as producing podcasts, films, livestreams and other material of our own.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 23 Awst 2021: CIO registration
- ATHENA ART FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ros Lawler | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||||||||||||
Mark Harris | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||||||||||||
AMANDA JANE BRADLEY PETITGAS | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||||||||||||
Suzanne Jane Marriott | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|||||||||||||||
Sussan Babaie | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £61.23k | £49.41k | £45.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £43.79k | £49.57k | £38.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 31 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 31 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 26 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 26 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 30 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 30 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 23 Aug 2021
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE APPRECIATION OF PRE-20TH CENTURY ART BY THE PROVISION OF: A. A FREE-TO-ACCESS DIGITAL HUB WITH LINKS TO HIGH QUALITY INFORMATION AND ONLINE RESOURCES FROM MUSEUMS AND OTHER ARTS ORGANISATIONS AND PUBLICATIONS WORLDWIDE ABOUT GREAT PRE-20TH CENTURY ART FROM THE EUROPEAN AND OTHER TRADITIONS, WITH THE AIM OF ENCOURAGING A WIDE RANGE OF PEOPLE AROUND THE WORLD TO ENJOY AND LEARN ABOUT THIS ART, AND; B. GATHERING TOGETHER THE VOICES OF CURATORS, ARTISTS AND OTHERS WHO PASSIONATELY BELIEVE THAT GREAT PRE-20TH CENTURY ART HELPS US TO REFLECT ON LIFE TODAY AND IMAGINE THE WORLD TOMORROW, ATHENA’S DIGITAL PLATFORM AND SOCIAL MEDIA WILL CURATE, PRODUCE AND SHARE INNOVATIVE AND ACCESSIBLE PODCASTS, IMAGE-LED FEATURES, IMMERSIVE EXPERIENCES, ONLINE EXHIBITIONS, PUBLICATIONS AND SHORT COURSES, AS WELL AS INFORMATION ABOUT WHAT’S ON AND INVITATIONS TO LIVE TALKS AND GATHERINGS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
EIGHTH FLOOR
6 NEW STREET SQUARE
LONDON
- Ffôn:
- 07940375659
- E-bost:
- nicola@athenaartfoundation.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window