FREEMAN EVANS ST DAVID'S DAY DENBIGH CHARITY

Rhif yr elusen: 518033
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

For the relief of the poor, elderly, disabled and chronically sick residents of the former Borough of Denbigh ( i.e the town of Denbigh and the Village of Henllan)

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £353,224
Cyfanswm gwariant: £60,424

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn ymddiriedolwr.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Sir Ddinbych

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 02 Hydref 1986: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jane Lisa Finn Ymddiriedolwr 25 July 2022
Dim ar gofnod
Ceri Collier Ymddiriedolwr 25 January 2021
Dim ar gofnod
Alexandra Leah Roberts Ymddiriedolwr 29 July 2019
Dim ar gofnod
philippa jones Ymddiriedolwr 29 January 2015
Dim ar gofnod
ALAN DAVIES Ymddiriedolwr 25 November 2011
Dim ar gofnod
DR CHRIS MADOC-JONES Ymddiriedolwr 28 February 2011
Dim ar gofnod
medwyn jones Ymddiriedolwr 27 July 2000
DENBIGH MUSEUM/AMGUEDDFA DINBYCH
Derbyniwyd: Ar amser
THE ROBERT DAVID HUGHES SCHOLARSHIP FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £188.62k £45.20k £34.51k £28.16k £353.22k
Cyfanswm gwariant £50.71k £39.79k £53.24k £41.84k £60.42k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 20 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 20 Tachwedd 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 13 Mai 2024 103 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 13 Mai 2024 103 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 02 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 02 Rhagfyr 2022 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 24 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 24 Rhagfyr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 21 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 21 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
6 PARC CLWYD
DENBIGH
LL16 4BA
Ffôn:
01745812256
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael