ymddiriedolwyr BRECKNOCK SOCIETY AND MUSEUM FRIENDS CYMDEITHAS BRYCHEINIOG A CHYFEILLION YR AMGUEDDFA
Rhif yr elusen: 518041
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr JANE ELIZABETH SIBERRY | Cadeirydd | 22 April 2022 |
|
|||||||||
Helen Margaret Rowlands | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|
||||||||
Ceri Leigh | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|
||||||||
Jonathan Penry Douglas Williams | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|
||||||||
Adrienne Beryl Gibson | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||||||
Elizabeth Rees | Ymddiriedolwr | 08 April 2019 |
|
|
||||||||
Nick Jones | Ymddiriedolwr | 08 April 2019 |
|
|
||||||||
Elizabeth Bickerton | Ymddiriedolwr | 03 April 2017 |
|
|
||||||||
Sir Evan Paul Silk | Ymddiriedolwr | 03 April 2017 |
|
|||||||||
Dr Mike Alun Williams | Ymddiriedolwr | 23 March 2015 |
|
|
||||||||
Nigel Clubb | Ymddiriedolwr | 31 March 2014 |
|
|
||||||||
ELAINE STARLING | Ymddiriedolwr | 20 February 2013 |
|
|
||||||||
Dr JOHN NEWTON GIBBS | Ymddiriedolwr | 21 March 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.