NATIONAL TRAILS UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
National Trails UK will deliver its charitable objects through advocacy, liaising with government and working with relevant departments on long-term policy and strategy for the National Trails. It will actively raise funds in support of its objectives, enabling information exchange and learning opportunities for members and will market and promote the National Trails for the benefit of all.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£614,229
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £614.23k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£409,573
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £409.57k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £579,515 o 2 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £409.57k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £204.66k |
Pobl

3 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 26 Tachwedd 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew John Gattiker | Cadeirydd | 03 November 2021 |
|
|
||||
Andrew Wang | Ymddiriedolwr | 06 October 2023 |
|
|
||||
Sue Jane Phillipa Morgan | Ymddiriedolwr | 06 October 2023 |
|
|
||||
Shane Robert Logan | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
||||
Dr Katy Rebecca Owen | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
||||
Taryn Jane Nixon | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
||||
Jeremy Scott Clark | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
||||
Benjamin Michael Twomey | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
||||
Simon Roger Kearey | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|||||
Julian Martin Gray | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £229.00k | £614.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £64.11k | £409.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £160.00k | £579.52k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £614.23k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £409.57k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £2.48k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £9.79k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | £8.68k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | £564.76k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | £203.90k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Mai 2024 | 106 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 16 Mai 2024 | 106 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 26 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE TO: (1) PROMOTE AND PROTECT THE HEALTH AND WELL-BEING OF THE PUBLIC BY SECURING THE PROTECTION, IMPROVEMENT AND CONSERVATION OF THE VARIOUS NATIONAL TRAILS IN THE UNITED KINGDOM ('THE NATIONAL TRAILS'), IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROMOTING PUBLIC ACCESS TO THE NATIONAL TRAILS AND ENCOURAGING PEOPLE TO WALK, RIDE AND TAKE EXERCISE USING THE NATIONAL TRAILS AND TO ACCESS AND ENJOY THE LANDSCAPES THROUGH WHICH THEY PASS; (2) ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN RELATION TO THE NATIONAL TRAILS, THEIR HISTORY AND HERITAGE, THE COMMUNITIES LINKED WITH THEM AND THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENTS IN WHICH THEY ARE SITUATED, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF ARTS AND HERITAGE ENGAGEMENT ACTIVITIES; AND (3) PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, AND TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN, THE CONSERVATION PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT WHERE THIS RELATES TO THE NETWORK OF NATIONAL TRAILS AND THE LANDSCAPES THROUGH WHICH THEY RUN.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
National Trails UK
c/o Unit 11
Residence 2
Royal William Yard
- Ffôn:
- 07828 647659
- E-bost:
- info@nationaltrails.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window