THE ABSTRACT FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
N.B. We are not currently accepting unsolicited requests for funding. The Abstract Foundation makes grants to organisations and individuals, with a particular focus on projects which support young people and help them to improve their opportunities and quality of life.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 21 Hydref 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Lewis Glatman | Cadeirydd | 18 October 2021 |
|
|
||||
Stephanie Miles | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
JOHANNA LOUISE ROPNER | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/03/2023 | 30/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.33m | £329.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.02m | £520.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.33m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.03k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.02m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.39k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.20k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.00m | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2024 | 16 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2024 | 16 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2023 | 13 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2023 | 13 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 21 Oct 2021
Gwrthrychau elusennol
3.1. THE OBJECTS OF THE CIO ARE TO ADVANCE SUCH CHARITABLE PURPOSES (ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES) AS THE TRUSTEES SEE FIT FROM TIME TO TIME, IN PARTICULAR, BUT NOT LIMITED TO: 3.1.1. ADVANCING THE EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING) OF YOUNG PEOPLE FOR THE PUBLIC BENEFIT, IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT, IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY PROVIDING GRANTS TO INDIVIDUALS IN NEED AND/OR ORGANISATIONS THAT SUPPORT SUCH PEOPLE; AND 3.1.2. ADVANCING IN LIFE AND RELIEVING THE NEEDS OF YOUNG PEOPLE, IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT, IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY PROVIDING GRANTS TO SUPPORT ACTIVITIES WHICH DEVELOP THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS. 3.2. NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CIO FOR THE PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005 AND SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 2008.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10 Rose & Crown Yard
LONDON
SW1Y 6RE
- Ffôn:
- 02077478272
- E-bost:
- info@abstractfoundation.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window