Ymddiriedolwyr FRIENDS OF PERSHORE HOSPITAL
Rhif yr elusen: 1195814

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karen Jane Hodges | Cadeirydd | 05 August 2019 |
|
|
||||
Julie Nina Everett | Ymddiriedolwr | 30 November 2024 |
|
|
||||
Deborah Jane Hakesley | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Janet Susan Garratt | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||
John Christopher Nixon | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Susan Stainton | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Linda Mary Hamlin | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Dr JUDITH MARY DALE | Ymddiriedolwr | 01 January 2009 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.