THE FRIENDS OF THAME HOSPITAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The main objects of the Charity are: to encourage, foster and maintain the interests of the public in the Community Hospital in Thame; to provide personal service for and on behalf of patients of this hospital; to provide for patients and staff, amenities and comforts not provided by the National Health Service.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Buckingham
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 23 Rhagfyr 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 246136 THE LEAGUE OF FRIENDS OF THAME HOSPITAL
- 11 Mehefin 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARAH JANE TAYLOR | Cadeirydd | 11 June 2021 |
|
|||||||
Graham Neale Orriss | Ymddiriedolwr | 18 September 2024 |
|
|
||||||
Emma Anne Parry | Ymddiriedolwr | 18 September 2024 |
|
|
||||||
Deborah Chaplin | Ymddiriedolwr | 11 June 2021 |
|
|
||||||
KEITH GREEN | Ymddiriedolwr | 11 June 2021 |
|
|
||||||
Dr Kenneth William Burch | Ymddiriedolwr | 11 June 2021 |
|
|
||||||
Henry George Ovens | Ymddiriedolwr | 11 June 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | |
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 07 Chwefror 2024 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 07 Chwefror 2024 | 7 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Mawrth 2023 | 49 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Mawrth 2023 | 55 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 11 Jun 2021
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PATIENTS AND FORMER PATIENTS OF THAME COMMUNITY HOSPITAL AND OTHER SERVICE USERS IN THE COMMUNITY WHO ARE SICK, CONVALESCENT, DISABLED, HANDICAPPED, INFIRM OR IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE AND, GENERALLY, TO SUPPORT THE CHARITABLE WORK OF THE HOSPITAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Thame Community Hospital
East Street
THAME
OX9 3JT
- Ffôn:
- 01844212727
- E-bost:
- info@thamehospitalfriends.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window