THE LACE GUILD CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Lace Guild CIO educates the public in the craft of lacemaking, its history and use, and through education encourages design, development and professional presentation of lace.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
28 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 24 Gorffennaf 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 274397 THE LACE GUILD
- 19 Awst 2021: CIO registration
- THE LACE GUILD (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denise Lorna Smith | Cadeirydd | 19 August 2021 |
|
|
||||
Emily Claire Lonsdale | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|||||
Jetem Bryan Obaji | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Alison Jane Hopper-Bishop | Ymddiriedolwr | 15 February 2023 |
|
|
||||
Lisa Jane Samantha Foulon | Ymddiriedolwr | 15 October 2022 |
|
|
||||
Christopher Lee Evans | Ymddiriedolwr | 19 August 2021 |
|
|
||||
Amanda Jane Binns | Ymddiriedolwr | 19 August 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Ann Muncey | Ymddiriedolwr | 19 August 2021 |
|
|
||||
Tessa June Whitlock | Ymddiriedolwr | 19 August 2021 |
|
|
||||
Philip Norman Baldwin | Ymddiriedolwr | 19 August 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £218.88k | £323.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £142.19k | £164.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 19 Aug 2021
Gwrthrychau elusennol
1. TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE CRAFT OF LACEMAKING, ITS HISTORY AND ITS USE. 2. TO PROMOTE A HIGH STANDARD OF LACEMAKING. 3. THROUGH EDUCATION, TO ENCOURAGE DESIGN, DEVELOPMENT AND PROFESSIONAL PRESENTATION OF LACE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE LACE GUILD
53
AUDNAM
STOURBRIDGE
DY8 4AE
- Ffôn:
- 01384390739
- E-bost:
- hollies@laceguild.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window