WAKEFIELD HOSPICE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of the highest level of symptom management and care for people who have advanced active, progressive and life threatening illness., through the provision of a Specialist Palliative Care Team. The Hospice endorses a holistic approach in promoting quality of life for patients as well as providing the continuing support that is offered to families and carers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£5,200,374
Roddion a chymynroddion | £1.66m | |
Weithgareddau elusennol | £1.56m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £1.89m | |
Buddsoddiadau | £94.73k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£5,540,862
Codi arian | £2.13m | |
Weithgareddau elusennol | £3.41m | |
Arall | £0 |
£32,957 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,366,374 o 3 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £2.13m | |
Gwariant elusennol | £3.41m |
Pobl

137 Gweithwyr
15 Ymddiriedolwyr
302 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 1 |
£80k i £90k | 2 |
£100k i £110k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Wakefield
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Angela Fawcett | Ymddiriedolwr | 28 January 2025 |
|
|
||||
Faris Dean | Ymddiriedolwr | 11 November 2024 |
|
|
||||
Dr Saadia Hayat | Ymddiriedolwr | 11 November 2024 |
|
|
||||
Sarah Charlotte Black | Ymddiriedolwr | 12 August 2024 |
|
|
||||
Dr Barbara Crosse | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||
John William Knox | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
Jo-Anne Charalambous | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|
||||
Perminderjeet Kaur Banwait | Ymddiriedolwr | 03 April 2023 |
|
|||||
Claire Kendall | Ymddiriedolwr | 12 December 2022 |
|
|
||||
CHRISTOPHER ROBERT BECK | Ymddiriedolwr | 12 December 2022 |
|
|
||||
JOHN GORDON MILNE | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|||||
Robert James Otter | Ymddiriedolwr | 27 July 2020 |
|
|
||||
Alan Thomas Hamilton | Ymddiriedolwr | 27 July 2020 |
|
|
||||
Helen Jane Hirst | Ymddiriedolwr | 25 March 2019 |
|
|
||||
Navkirnjot Bains-Williams | Ymddiriedolwr | 25 March 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.57m | £5.45m | £4.26m | £4.55m | £5.20m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.45m | £4.34m | £4.40m | £5.07m | £5.54m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.08m | £979.66k | £1.19m | £1.53m | £1.37m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.76m | £2.21m | £1.29m | £1.18m | £1.66m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.46m | £910.75k | £1.46m | £1.67m | £1.89m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.26m | £2.01m | £1.44m | £1.66m | £1.56m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £88.20k | £58.79k | £36.57k | £49.60k | £94.73k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £251.87k | £31.70k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.04m | £389.79k | £566.12k | £585.05k | £1.00m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.98m | £3.12m | £2.94m | £3.20m | £3.41m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.47m | £1.22m | £1.45m | £1.86m | £2.13m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £11.00k | £33.35k | £24.99k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £15.49k | £11.54k | £10.07k | £9.34k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £2.77m | £2.80m | £2.71m | £2.78m | £3.17m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1.20m | £1.12m | £984.12k | £867.58k | £462.42k | |
|
Cyfanswm asedau | £2.54m | £4.06m | £3.05m | £2.85m | £2.44m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.24m | £1.48m | £361.91k | £574.81k | £456.35k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 04 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 04 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 12 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 12 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION 17 JULY 1986 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11 JUN 1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28 JAN 2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26 NOV 2018 as amended on 12 Dec 2022 as amended on 14 Dec 2023
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE RELIEF OF SICKNESS AND THE WELFARE OF THE TERMINALLY ILL IN THE AREA OF WAKEFIELD AND DISTRICT IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME THINK FIT
Maes buddion
WAKEFIELD AND DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WAKEFIELD HOSPICE
ABERFORD ROAD
WAKEFIELD
WF1 4TS
- Ffôn:
- 01924331400
- E-bost:
- info@wakefieldhospice.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window