JERWOOD FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Foundation owns the Jerwood Collection of 20th & 21st century British art, which is available for display in the public domain. We are part of a family of philanthropic organisations and welcome applications for funding for capital and revenue support for visual and performing arts in the UK, particularly with a focus on working with our Collection and making art available for public benefit.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 28 Tachwedd 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1074036 JERWOOD CHARITY
- 06 Ionawr 2022: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rupert David Tyler | Cadeirydd | 07 November 2023 |
|
|||||
Lucy Amanda Ash | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
Miranda Thompson-Schwab | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
Christopher William King | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
Julia Wharton | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
KATHARINE GOODISON | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
PHILIPPA VICTORIA CAMPBELL | Ymddiriedolwr | 13 July 2021 |
|
|
||||
TARA LOUISE MAYHEW | Ymddiriedolwr | 13 July 2021 |
|
|
||||
ALAN GRIEVE CBE | Ymddiriedolwr | 13 July 2021 |
|
|||||
Lara Wardle | Ymddiriedolwr | 13 July 2021 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.14m | £449.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £659.39k | £349.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £33.78m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £358.78k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £101 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £584.19k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £75.20k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £26.42k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £423.52k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £75.20k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 21 DEC 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CHARITY SHALL BE: THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE APPRECIATION OF ART INCLUDING BY MAKING ART AVAILABLE TO THE PUBLIC IN SUCH MUSEUMS, ART GALLERIES AND OTHER SUCH BUILDINGS OR INSTITUTIONS AS THE DIRECTORS SHALL AGREE FROM TIME TO TIME; AND SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES FOR THE PUBLIC BENEFIT AS ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PO Box 186
Ludlow
SY8 9DX
- Ffôn:
- 01584823413
- E-bost:
- jerwood@jerwood.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window