BELZ CHEIDER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
SUPPORTING AND FUNDING ANY SCHOOL OR EDUCATIONAL INSTITUTION OF THE ORTHODOX JEWISH FAITH INCLUDING PROVIDING MEALS AND INCLUDING ASSISTANCE WITH TRANSPORTATION TO AND FROM THESE EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS. THE RELIEF OF PERSONS IN NEED WHO ARE TEMPORARILY HOUSEBOUND OR WHO FOR WHATEVER REASON ARE UNABLE TO PROVIDE MEALS FOR THEMSELVES BY PROVIDING KOSHER MEALS FOR SUCH PERSONS.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 14 Rhagfyr 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINCHOS ENGLANDER | Cadeirydd | 19 July 2021 |
|
|||||
Joseph Paneth | Ymddiriedolwr | 19 July 2021 |
|
|||||
Chaim Bard | Ymddiriedolwr | 19 July 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £1.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £1.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 30 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 30 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 13 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 13 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 14 Dec 2021
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND THE PROMOTION OF THE JEWISH FAITH IN ACCORDANCE WITH THE ORTHODOX JEWISH FAITH FOR ORTHODOX JEWS FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THROUGHOUT ENGLAND & WALES IN PARTICULAR BY: • SUPPORTING AND FUNDING ANY SCHOOL OR EDUCATIONAL INSTITUTION OF THE ORTHODOX JEWISH FAITH INCLUDING PROVIDING MEALS AND INCLUDING ASSISTANCE WITH TRANSPORTATION TO AND FROM THESE EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS • FOR THE RELIEF OF PERSONS IN NEED WHO ARE TEMPORARILY HOUSEBOUND OR WHO FOR WHATEVER REASON ARE UNABLE TO PROVIDE MEALS FOR THEMSELVES BY PROVIDING KOSHER MEALS FOR SUCH PERSONS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
36 LEWESTON PLACE
LONDON
N16 6RH
- Ffôn:
- 07469305575
- E-bost:
- belzcheider21@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window