SHREWSBURY MEN'S SHED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Preventing, particularly but not exclusively, men aged 18 or over, within Shrewsbury and the surrounding area, from becoming socially excluded, and assisting them in the provision of facilities in which they can jointly or individually undertake creative, physical, or recreational activities, learn or pass on skills and knowledge and support each other socially.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
32 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Amwythig
Llywodraethu
- 17 Chwefror 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 1110476 NORTH SHREWSBURY FRIENDLY NEIGHBOURS
- 16 Tachwedd 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Rouse | Cadeirydd | 16 November 2021 |
|
|||||
Glynn Anthony Dixon | Ymddiriedolwr | 21 October 2024 |
|
|
||||
Katey Ann Evans | Ymddiriedolwr | 21 October 2024 |
|
|
||||
Merlin John Thomas | Ymddiriedolwr | 21 October 2024 |
|
|
||||
Arran George McLachlan | Ymddiriedolwr | 21 October 2024 |
|
|
||||
James Robert Smith BA Msc | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £51.68k | £25.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.12k | £10.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 16 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PREVENTING PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY MEN AGED 18 OR OVER, WITHIN SHREWSBURY AND THE SURROUNDING AREA, FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED, RELIEVING THE NEEDS OF THOSE PEOPLE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED AND ASSISTING THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY THROUGH THE PROVISION OF FACILITIES IN WHICH THEY CAN MEET JOINTLY OR INDIVIDUALLY TO UNDERTAKE CREATIVE, PHYSICAL OR RECREATIONAL ACTIVITIES, LEARN OR PASS ON SKILLS AND KNOWLEDGE AND SUPPORT EACH OTHER SOCIALLY. FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE 'SOCIALLY EXCLUDED' MEANS BEING EXCLUDED FROM SOCIETY, OR PARTS OF SOCIETY, AS A RESULT OF ONE OR MORE OF THE FOLLOWING FACTORS: UNEMPLOYMENT; FINANCIAL HARDSHIP; YOUTH OR OLD AGE; ILL HEALTH (PHYSICAL OR MENTAL).
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SHROPSHIRE & WEST MID SHOWGROUND
BERWICK ROAD
SHREWSBURY
SY1 2PF
- Ffôn:
- 01743357901
- E-bost:
- office@shrewsburymensshed.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window