LONG MELFORD HERITAGE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide and maintain a Museum and Heritage Centre in the annexe of the Long Melford Memorial Village Hall, for the purpose of acquiring, preserving and displaying items of interest relating to Long Melford and its environs. In addition we undertake and promote archival and archaeological research, the results of which will be published for the public benefit.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Suffolk
Llywodraethu
- 15 Hydref 2021: Cofrestrwyd
- LONG MELFORD HERITAGE CENTRE (Enw gwaith)
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cllr JOHN MICHAEL NUNN | Cadeirydd | 23 August 2021 |
|
|||||||
Kenneth George Dodd | Ymddiriedolwr | 23 August 2021 |
|
|||||||
RICHARD MICHETTE | Ymddiriedolwr | 23 August 2021 |
|
|||||||
David John Burch | Ymddiriedolwr | 23 August 2021 |
|
|||||||
Elizabeth Anne Haywood Macleish | Ymddiriedolwr | 23 August 2021 |
|
|
||||||
Mary Elizabeth Ada Russell BSc | Ymddiriedolwr | 23 August 2021 |
|
|
||||||
Elaine Erica Symonds BA, PGCE | Ymddiriedolwr | 23 August 2021 |
|
|
||||||
David William Gevaux MA | Ymddiriedolwr | 23 August 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.95k | £3.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.28k | £2.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 27 Chwefror 2024 | 27 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 11 OCT 2021
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN LONG MELFORD AND THE SURROUNDING AREA BY: (A) PROVIDING AND MAINTAINING A MUSEUM AND HERITAGE CENTRE TO ACQUIRE, PRESERVE, AND DISPLAY ITEMS OF HISTORICAL INTEREST RELATING T0 LONG MELFORD AND ITS ENVIRONS; (B) UNDERTAKING AND PROMOTING RESEARCH INTO THE HISTORY OF LONG MELFORD AND ITS ENVIRONS, THE USEFUL RESULTS OF WHICH WILL BE PUBLISHED FOR THE PUBLIC BENEFIT.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 The Limes
Long Melford
Suffolk
co10 9sx
- Ffôn:
- 07792357039
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window