WILTSHIRE VICTORIA COUNTY HISTORY TRUST CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity raises funds to support the research, preparation and writing of the Victoria County History of Wiltshire. It raises funds by seeking donations and organising fund-raising events.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Swindon
- Wiltshire
Llywodraethu
- 07 Chwefror 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1102882 WILTSHIRE VICTORIA COUNTY HISTORY TRUST
- 07 Rhagfyr 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Moss | Cadeirydd | 07 December 2021 |
|
|||||
Ally McConnell | Ymddiriedolwr | 21 June 2024 |
|
|
||||
Anabel Loyd | Ymddiriedolwr | 06 October 2023 |
|
|||||
Ian Thorn | Ymddiriedolwr | 10 June 2022 |
|
|||||
Bill Perry | Ymddiriedolwr | 10 June 2022 |
|
|
||||
Michael Jeremy Hodges | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
||||
Simon James Holden | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
||||
John d'Arcy | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
||||
Chris Caswill | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
||||
Tean Dallaway | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
||||
Mike Stone | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
||||
ROSEMARY ANITA ADDINGTON | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|||||
Gillian Marjorie Alder | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
||||
MELISSA ANN BARNETT | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
||||
Hugh Wright | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.58k | £24.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.10k | £18.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 01 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 01 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 03 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 03 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 07 Dec 2021
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC THROUGH KNOWLEDGE, UNDERSTANDING AND APPRECIATION OF THE HISTORY OF THE HISTORIC COUNTY OF WILTSHIRE (INCLUDING THE BOROUGH OF SWINDON) BY RESEARCHING FOR, PREPARING AND WRITING THE VICTORIA COUNTY HISTORY OF WILTSHIRE, AND TO RAISE AND APPLY THE MONIES AND COMMISSION THE RESEARCH NECESSARY TO ACHIEVE THAT PURPOSE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
47 ST. MARGARETS STREET
BRADFORD-ON-AVON
BA15 1DE
- Ffôn:
- 01225863946
- E-bost:
- info@wiltshirehistory.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window