ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BIRKENHEAD PRIORY
Rhif yr elusen: 1196140
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Paul Bentley | Cadeirydd | 19 June 2017 |
|
|
||||
Jane Margaret Boote | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Emily Wilkinson | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Greg Edwards | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Christine Earnshaw | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Dr David Lawrence Dillon | Ymddiriedolwr | 11 July 2021 |
|
|
||||
Mark Fisher | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Laura Brough | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Rebekah Shields | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
MARY ELIZABETH EVANS | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Susan Joan Blaylock | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Gillian Dillon | Ymddiriedolwr | 10 October 2020 |
|
|
||||
Deborah Michelle Wilkinson | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|||||
Leanne Toni Hellon | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Susan Esther Blaylock | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Susan Lesley Wilks | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.