THE LEAGUE OF FRIENDS OF ST MONICA'S HOSPITAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
For the public benefit, the relief of sickness and the preservation and protection of good health and wellbeing in the Easingwold district and surrounding areas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 04 Ebrill 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 513694 LEAGUE OF FRIENDS OF ST MONICA'S HOSPITAL
- 10 Rhagfyr 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Kenworthy | Cadeirydd | 18 July 2019 |
|
|
||||
Barry Wilkinson | Ymddiriedolwr | 08 April 2025 |
|
|
||||
Angela Bussey Mrs | Ymddiriedolwr | 09 January 2024 |
|
|
||||
David Fordham | Ymddiriedolwr | 09 December 2022 |
|
|
||||
Terry Saeedi | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Dr Lorraine Boyd | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Graham Pratt | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Peter Berry | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Dr Ian Jackson | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Jane Wintermeyer | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|||||
Michael Clarke | Ymddiriedolwr | 28 November 2019 |
|
|
||||
Derek McLuckie | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
||||
Jenny Rhodes | Ymddiriedolwr | 10 September 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.81k | £32.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £35.35k | £56.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 07 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 07 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 01 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 01 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 10 Dec 2021 as amended on 08 Sep 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS: FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH AND WELLBEING IN THE EASINGWOLD DISTRICT AND SURROUNDING AREAS BY: 1. PROMOTING, ENCOURAGING AND SUPPORTING THE BETTERMENT OF FACILITIES AND SERVICES AT ST MONICA’S HOSPITAL, EASINGWOLD FOR THE BENEFIT OF THE LOCAL COMMUNITY, IN PARTICULAR ITS PATIENTS AND OTHER USERS; 2. PROVIDING GRANTS OF FINANCIAL ASSISTANCE AS THE TRUSTEES SEE FIT TO SUPPORT THE HEALTH AND WELLBEING OF MEMBERS OF THE WIDER COMMUNITY.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Monica's Hospital
Long Street
Easingwold
York
YO61 3JD
- Ffôn:
- 07985 255869
- E-bost:
- friends@fosmh.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window