THE BURY ST EDMUNDS SOCIETY CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Bury Society is open to everyone who cares about Bury St Edmund's past, present and future. Our aim is to ensure that the town continues to grow and prosper whilst remaining a beautiful place to live, work or visit. Our objectives are to foster its heritage and character, encourage a balance of old and new and to inform and engage communities on matters that impact our local environment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £7,500 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
85 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Suffolk
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTYN TAYLOR | Cadeirydd | 11 October 2021 |
|
|
||||
Edward Michael Thuell | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||
Dr Benjamin Keith Willoughby Booth | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||
Samuel Anthony Saloway-Cooke | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|
||||
Jessica Hughes | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||
Stephen Gary Moody | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||
Terence John O'DONOGHUE | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||
PATRICK CHUNG | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|||||
RUSSELL COOK | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||
Robin Nigel Richmond BURNETT | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||
SARAH JANE NUNN | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £246.29k | £80.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £114.46k | £91.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £9.20k | £7.50k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 14 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 14 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 18 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
THE CIO IS ESTABLISHED FOR THE PUBLIC BENEFIT FOR THE FOLLOWING PURPOSES IN THE AREA OF BURY ST. EDMUNDS WHICH SHALL HEREINAFTER BE REFERRED TO AS 'THE AREA OF BENEFIT': 1. TO PROMOTE HIGH STANDARDS OF PLANNING AND ARCHITECTURE IN OR AFFECTING THE AREA OF BENEFIT. 2. TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE GEOGRAPHY, HISTORY, NATURAL HISTORY, CULTURE AND ARCHITECTURE OF THE AREA OF BENEFIT. 3. TO SECURE THE PRESERVATION, PROTECTION, DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF FEATURES OR AREAS OF HISTORIC OR PUBLIC INTEREST IN THE AREA OF BENEFIT, INCLUDING THROUGH GRANT-MAKING. 4. TO PROMOTE HORTICULTURE AND FLORICULTURE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC GENERALLY AND IN PARTICULAR THOSE WHO LIVE IN OR VISIT THE AREA OF BENEFIT BY THE PROVISION OF FLORAL DISPLAYS IN PLACES VISIBLE TO THE PUBLIC AND OTHER ACTIVITIES WHICH DIRECTLY PROMOTE HORTICULTURE AND FLORICULTURE FOR THE PUBLIC BENEFIT.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Risbygate Centre
90 Risbygate Street
BURY ST. EDMUNDS
Suffolk
IP33 3AA
- Ffôn:
- 07766 072 566
- E-bost:
- treasurer@burysociety.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window