ROTUNDA LTD

Rhif yr elusen: 518951
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Rotunda offers an alternative education provision for key stage 4. Adult education. Enabling services volunteer programme. Free Counselling service and peer support. Ofsted registered nursery "Good" and catering facilities. Serviced office space and luxury garden venue for hire

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 August 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Lerpwl

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Mawrth 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 515775 SHOESTRING
  • 17 Gorffennaf 1987: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • ROTUNDA COLLEGE LTD (Enw blaenorol)
  • VAUXHALL ADULT EDUCATION TRUST LIMITED (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
PHILIP CASHEN Cadeirydd
Dim ar gofnod
Paul David Musa Ymddiriedolwr 20 September 2021
Dim ar gofnod
KEITH HOUSLEY Ymddiriedolwr 08 June 2020
ROTARY CLUB OF CITY OF LIVERPOOL TRUST FUND
Derbyniwyd: Ar amser
William Connolly Ymddiriedolwr 20 May 2019
Dim ar gofnod
Victoria Jayne Cowley Ymddiriedolwr 20 May 2019
Dim ar gofnod
Richard Meegan Ymddiriedolwr 30 August 2016
Dim ar gofnod
Paula McCabe Ymddiriedolwr 01 April 2016
Dim ar gofnod
Philip David Corfield Ymddiriedolwr 28 April 2015
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/08/2019 30/08/2020 30/08/2021 30/08/2022 30/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £636.76k £830.11k £978.78k £1.20m £952.45k
Cyfanswm gwariant £643.41k £753.36k £886.05k £1.18m £964.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £103.05k £89.71k £92.10k £747.97k £94.97k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £122.41k £5.00k £398.99k £253.12k £4.60k
Incwm o roddion a chymynroddion £77.33k £59.67k £50.32k £60.71k £72.82k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £26.38k £462 £5.20k £475.29k £59.89k
Incwm - Weithgareddau elusennol £523.74k £769.97k £526.23k £441.65k £799.70k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £12 £9 £20 £25 £20.03k
Incwm - Arall £9.30k £0 £397.01k £218.68k £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £597.97k £751.73k £882.26k £1.16m £899.67k
Gwariant - Ar godi arian £45.44k £1.62k £3.79k £16.67k £64.53k
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £14.81k £26.27k £21.47k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £4.74k £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 30/08/2019 30/08/2020 30/08/2021 30/08/2022 30/08/2023
Asedau hunan ddefnydd £1.61m £1.57m £1.52m £2.32m £2.40m
Buddsoddiadau tymor hir £1 £1 £1 £1 £1
Cyfanswm asedau £118.98k £562.51k £1.07m £658.00k £604.42k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £132.62k £456.08k £823.37k £390.19k £193.73k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Awst 2023 27 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Awst 2023 27 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Awst 2022 26 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Awst 2022 26 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Awst 2021 21 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Awst 2021 21 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Awst 2020 11 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Awst 2020 11 Mawrth 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Awst 2019 26 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Awst 2019 26 Mehefin 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Rotunda Ltd
Rotunda Centre
109 Great Mersey Street
LIVERPOOL
L5 2PL
Ffôn:
01512072176