NOTTINGHAMSHIRE DOWN'S SYNDROME SUPPORT GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The relief of the needs of people with Down's Syndrome, their families and carers, for public benefit, in particular, but not exclusively by providing information, advice, support, and educational, vocational, social, cultural and sporting opportunities and by raising awareness of Down's Syndrome within Nottinghamshire, in order to maximise opportunities for their participation and inclusion.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Nottingham
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 28 Mawrth 2022: CIO registration
- NDSSG (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diane Louise Pastore | Cadeirydd | 28 March 2022 |
|
|
||||
Amanda Louise Ackroyd | Ymddiriedolwr | 23 January 2025 |
|
|
||||
Bernadette Louise Stanko | Ymddiriedolwr | 28 August 2024 |
|
|
||||
Ann-Marie Limer | Ymddiriedolwr | 28 August 2024 |
|
|
||||
Aisling McKay | Ymddiriedolwr | 28 August 2024 |
|
|
||||
Miriam Sylvia Rutherford | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||
Phillippa Jane Dunham | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||
Dr Elizabeth Marder | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|||||
Aimee Prior | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|
||||
Andrew Neil Coppins | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|
||||
Rachel Howard | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.01k | £40.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.42k | £27.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 28 Mar 2022
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF THE NEEDS OF PEOPLE WITH DOWN'S SYNDROME, THEIR FAMILIES AND CARERS, FOR THE PUBLIC BENEFIT, IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY PROVIDING SUCH PEOPLE WITH INFORMATION, ADVICE, SUPPORT, AND EDUCATIONAL, VOCATIONAL, SOCIAL, CULTURAL AND SPORTING OPPORTUNITIES AND BY RAISING AWARENESS OF DOWN'S SYNDROME WITHIN THE LOCAL COMMUNITY, IN ORDER TO MAXIMISE THE OPPORTUNITIES FOR, AND PARTICIPATION AND INCLUSION OF, SUCH PEOPLE INTO SOCIETY WITHIN NOTTINGHAMSHIRE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
32 Woolmer Road
Nottingham
Nottinghamshire
NG2 2FB
- Ffôn:
- 07743862035
- E-bost:
- info@ndssg.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window