ymddiriedolwyr KENILWORTH TALKING NEWS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 518993
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERALD LAWRENCE | Cadeirydd |
|
|
|||||||
Elaine Sheila Frankton | Ymddiriedolwr | 19 May 2023 |
|
|
||||||
Martyn - John Parker | Ymddiriedolwr | 23 August 2021 |
|
|
||||||
Dr ROGER NEIL DAVIES | Ymddiriedolwr | 23 August 2021 |
|
|||||||
Teresa Adams | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
||||||
Elaine Davis | Ymddiriedolwr | 03 June 2019 |
|
|
||||||
BOB CHEETHAM | Ymddiriedolwr | 29 August 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.