ymddiriedolwyr SUFFOLK COUNTY FOOTBALL ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1198767
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Sylvester Lawler | Cadeirydd | 01 January 2019 |
|
|
||||
Nicola Clemo OBE | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Oliver Langner | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Alan Dale | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Joanne Ogogo | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Neil Stewart Sharp | Ymddiriedolwr | 03 April 2023 |
|
|
||||
Robert Peace | Ymddiriedolwr | 19 December 2022 |
|
|
||||
Edward John May | Ymddiriedolwr | 19 December 2022 |
|
|
||||
JULIE MULCAHY | Ymddiriedolwr | 24 March 2020 |
|
|
||||
Bruce Anderson Badcock | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
NIGEL JOHNSON | Ymddiriedolwr | 14 November 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.