ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF OUGHTIBRIDGE
Rhif yr elusen: 1196843
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Christopher Edward David Tufnell | Cadeirydd | 15 July 2020 |
|
|||||||||||
Jonathan Burbridge | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||||||
Philip John Mackay Hobbs | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||||||||
Joseph Rose | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||||||||
Jacqueline Shapland | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||||||||
Andrew Michael Thompson | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||||||||
Steven Jonathan Asbery | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||||||||
Joanne Margaret Brook | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||||||||
Lynsey Helen Frost | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||||||||
Helen Clare Kean | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||||||||
Mendes Stanya De Castro | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||||||||
Andrew Peter White | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||||||||
DAVID STANLEY | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.