ymddiriedolwyr CATHEDRAL CHURCH OF THE HOLY AND UNDIVIDED TRINITY OF CARLISLE
Rhif yr elusen: 1200677
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Very Rev'd Jonathan Brewster | Cadeirydd | 30 September 2023 |
|
|
||||
James Walter Fryer-Spedding | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Ruth Joy Crossley | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|||||
ALISON CLARRICOATS | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
TREVOR HEBDON | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|
||||
THE REVD CANON DR BENJAMIN HUW CARTER | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
ALAN JAMES JOHNSTON | Ymddiriedolwr | 22 September 2019 |
|
|||||
Rev Michael Manley | Ymddiriedolwr | 02 December 2007 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.