THE SOUTHERN EARLY MUSIC FORUM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of the study, practice and appreciation of the art and science of music, and in particular of 'Early Music', eg by organising workshops, lectures, courses etc, both live and online, and by disseminating information relating to early music to SEMF members and others. SEMF is one of 9 UK regional Early Music Fora; our main area of operation is the south and south east of England.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Brighton And Hove
- Caint
- Dinas Portsmouth
- Dinas Southampton
- Dwyrain Sussex
- Gorllewin Sussex
- Hampshire
- Medway
- Surrey
- Ynys Wyth
Llywodraethu
- 04 Chwefror 2022: Cofrestrwyd
- SOUTHERN EARLY MUSIC FORUM (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patricia Ann Stewart | Cadeirydd | 04 September 2021 |
|
|
||||
Heather Gibbard | Ymddiriedolwr | 30 November 2024 |
|
|
||||
Philip Michael Sharples | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
Stephen Holmes Pegler | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
Janet Irene Gascoine | Ymddiriedolwr | 04 September 2021 |
|
|
||||
MARY ROSE KNIGHT | Ymddiriedolwr | 04 September 2021 |
|
|
||||
DOROTHY CLAIRE SHARPLES | Ymddiriedolwr | 04 September 2021 |
|
|
||||
Dr DAVID JAMES SHAW | Ymddiriedolwr | 04 September 2021 |
|
|||||
Jennifer Mary Frost | Ymddiriedolwr | 04 September 2021 |
|
|
||||
Dr Doreen van Seenus | Ymddiriedolwr | 04 September 2021 |
|
|
||||
Malcolm Thomas Keeler | Ymddiriedolwr | 04 September 2021 |
|
|
||||
TIMOTHY JAMES SAMUELSON | Ymddiriedolwr | 04 September 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.11k | £8.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.77k | £7.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 18 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 14 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 04 SEP 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE SOCIETY SHALL BE TO ADVANCE, IMPROVE, DEVELOP AND MAINTAIN PUBLIC EDUCATION IN, AND APPRECIATION OF, THE ART AND SCIENCE OF MUSIC IN ALL ITS ASPECTS BY ANY MEANS THE TRUSTEES SEE FIT, INCLUDING THROUGH THE PRESENTATION OF PUBLIC CONCERTS AND RECITALS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
109 Kent Road
Halling
ROCHESTER
Kent
ME2 1AT
- Ffôn:
- 01634 241986
- E-bost:
- secretary@semf.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window