THE CHRIS SMITH MEMORIAL FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide grants to support participation in running and related sports
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 28 Chwefror 2022: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUAN JOHN MICHAEL CAMERON SPENCE | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|||||
Lindsay Clare Mary Thelma Smith | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|
||||
ELAINE CAROLINE SMITH | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|
||||
MARIANNA NATASHA MILLIGAN | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|
||||
Dr ISABEL REBECCA SPENCE | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|
||||
STEPHEN BENJAMIN SMITH | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.75k | £11.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.49k | £18.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 13 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 28 FEB 2022
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC, IN PARTICULAR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE A) BY PROVIDING THE OPPORTUNITY FOR PARTICIPATION IN RUNNING AND OTHER SUCH SPORTS AND PHYSICAL ACTIVITY B) PROVIDING THE OPPORTUNITY TO IMPROVE FITNESS AND HEALTH AND TO DEVELOP THEIR PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES IN ORDER TO GROW AS INDIVIDUALS AND AS MEMBERS OF SOCIETY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Ruthven Lodge
London Road
Cuckfield
HAYWARDS HEATH
West Sussex
RH17 5EU
- Ffôn:
- 077864163132
- E-bost:
- info@csmf.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window