PIPE UP FOR PIPE ORGANS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity promotes all aspects of the playing and appreciation of organ music, as well as the maintenance of neglected organs and the saving and re-homing of organs threatened with destruction.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 21 Mai 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 275286 TORBAY AND DISTRICT ORGANISTS' ASSOCIATION
- 08 Gorffennaf 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
George Edwin Allan | Cadeirydd | 08 July 2022 |
|
|||||
Lewis Keith Levi Hannaby | Ymddiriedolwr | 11 February 2025 |
|
|
||||
Stephen Richard Wilcox | Ymddiriedolwr | 11 February 2025 |
|
|
||||
Martin John Renshaw MA | Ymddiriedolwr | 08 July 2022 |
|
|
||||
Matthew Alan Smith | Ymddiriedolwr | 08 July 2022 |
|
|
||||
Robert Paul Bowles MA | Ymddiriedolwr | 08 July 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.17k | £9.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.98k | £13.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 18 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 18 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 17 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 17 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 08 Jul 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROMOTE THE ARTS, HERITAGE AND CULTURE AND TO ADVANCE EDUCATION IN MUSIC WITH THE FOCUS ON THE PROMOTION, ENCOURAGEMENT AND APPRECIATION OF THE PIPE ORGAN AS A MUSICAL INSTRUMENT AND THE PROMOTION OF INTEREST IN ALL ASPECTS OF PIPE ORGAN MUSIC, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY:- A) THE PRESERVATION, MAINTENANCE, CONSERVATION AND RESTORATION OF PIPE ORGANS; B) THE PROVISION OF ADVICE AND GUIDANCE AND THE TRAINING AND DEVELOPMENT OF CRAFTSMEN AND OTHERS IN RELATION TO THE PRESERVATION, MAINTENANCE, CONSERVATION AND RESTORATION OF PIPE ORGANS; C) THE PROVISION OF TEACHING OF ORGAN PLAYING AND ORGAN MUSIC; D) THE PROVISION OF PUBLIC ORGAN RECITALS, VISITS, DEMONSTRATIONS AND PERFORMANCES; E) MAKING PIPE ORGANS AVAILABLE TO THE PUBLIC INCLUDING BY ACQUIRING (WHETHER BY PURCHASE, GIFT OR LOAN OR OTHERWISE) PIPE ORGANS AND MAKING THEM AVAILABLE BY WAY OF SALE OR LOAN OR OTHERWISE; F) UNDERTAKING OR COMMISSIONING OR MAKING GRANTS TOWARDS THE STUDY OF, AND RESEARCH INTO, PIPE ORGANS, PIPE ORGAN MUSIC AND THE CONSERVATION OF PIPE ORGANS IN ALL ITS ASPECTS AND PUBLISHING THE USEFUL RESULTS OF ANY RESEARCH; AND G) COMMISSIONING NEW MUSICAL WORKS. NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CIO FOR PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH S.7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005 AND S.2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 2008.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
66 PREBEND STREET
LONDON
N1 8PS
- Ffôn:
- 02073594625
- E-bost:
- info@pipe-up.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window