THE SPARK! SCHOOL BOOK AWARDS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We believe that all children should have access to a wide range of quality literature that engages them, builds excitment in reading and represents our diverse communities. We give the children the ultimate say on who wins our awards, supported through online author events, competitions and more. We also gift books to disadvantaged children, as nominated by their teachers, so no one misses out.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 04 Awst 2022: CIO registration
- THE SPARK! BOOK AWARDS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Bryan Clutterbuck | Cadeirydd | 04 August 2022 |
|
|||||
MATTHEW BROWN | Ymddiriedolwr | 04 August 2022 |
|
|
||||
Patrick Held | Ymddiriedolwr | 04 August 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.12k | £34.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.77k | £27.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 07 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 07 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 01 Mawrth 2024 | 25 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 01 Mawrth 2024 | 25 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 04 Aug 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE SPARK! SCHOOL BOOK AWARDS IS THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY THE PROMOTION READING IN SCHOOLS THROUGH A SET OF BOOK AWARDS IN BRITISH SCHOOLS WHICH: 1. INTRODUCE CHILDREN TO AN INCREASING RANGE OF NEW BOOKS AND AUTHORS 2. BUILD LINKS BETWEEN AUTHORS AND PUPILS BY PROVIDING OPPORTUNITIES FOR VIRTUAL AUTHOR VISITS AND OTHER CONTACTS AS APPROPRIATE 3. DEVELOP CHILDREN?S CRITICAL APPROACHES TO READING BY PROVIDING A FORUM FOR CHILDREN TO VOTE ON THEIR FAVOURITE BOOKS 4. ADMINISTER COMPETITIONS FOR CHILDREN TO MOTIVATE AND ENCOURAGE THEIR INTEREST IN READING 5. PROVIDE BOOKS FOR DISADVANTAGED CHILDREN, AS IDENTIFIED BY THE SCHOOL WHERE THEY LEARN.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
25 DENMARK ROAD
KINGSTON UPON THAMES
KT1 2SD
- Ffôn:
- 07849624754
- E-bost:
- hello@sparkbookawards.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window