METHODIST CHURCH ZIMBABWE UK FELLOWSHIP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1. To advance the Christian Faith in accordance with the doctrinal standards and discipline of the Methodist Church to Zimbabweans but not exclusively, in the United Kingdom, Zimbabwe or the world as the Trustees may from time to time see fit. 2. The relief of financial hardship among members of the public who are in conditions of need in the UK, Zimbabwe or the world as the Trustees from time to
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 16 Tachwedd 2022: CIO registration
- METHODIST CHURCH ZIMBABWE FELLOWSHIP UK - MCZF UK (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noah Dodo | Cadeirydd | 01 September 2022 |
|
|
||||
Fungai Moetsabi | Ymddiriedolwr | 16 September 2023 |
|
|
||||
Moses Ngwarati | Ymddiriedolwr | 16 September 2023 |
|
|
||||
Revai Hilda Sona | Ymddiriedolwr | 16 September 2023 |
|
|
||||
Aquilina Dube | Ymddiriedolwr | 16 September 2023 |
|
|
||||
Gabriel Tongesai Nyengeterai Gidi | Ymddiriedolwr | 16 September 2023 |
|
|
||||
Davison Mapfumo | Ymddiriedolwr | 16 September 2023 |
|
|
||||
Rev Dr Jimmy Dube | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
FORWARD MAISOKWADZO | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £248.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £231.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 09 Ebrill 2025 | 283 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 09 Ebrill 2025 | 283 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 16 Nov 2022
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH TO ZIMBABWEANS BUT NOT EXCLUSIVELY, IN THE UNITED KINGDOM, ZIMBABWE OR THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME SEE FIT. 2. THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP AMONG MEMBERS OF THE PUBLIC WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED IN THE UK, ZIMBABWE OR THE WORLD AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME SEE FIT. 3. TO PROMOTE SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS SHALL, IN THE OPINION OF THE TRUSTEES HELP TO FURTHER THE WORK OF THE CHARITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
140B CHESTER ROAD
STREETLY
SUTTON COLDFIELD
B74 2HS
- Ffôn:
- 07774233453
- E-bost:
- mczfellowship@hotmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window