MARIE COLVIN JOURNALISTS' NETWORK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Marie Colvin Journalists Network (MCJN) is an online community of Arab women journalists. We support each other through mentorship, professional advice, providing access to resources and opportunities, and networking.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Iorddonen
- Irac
- Israel
- Libanus
- Tiriogaethau Palesteina
- Tunisia
- Twrci
- Yr Aifft
Llywodraethu
- 28 Mehefin 2022: Cofrestrwyd
- MCJN (Enw gwaith)
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADY CAROLINE JANE WELLESLEY | Cadeirydd | 29 December 2021 |
|
|||||
Burr Noland Carter | Ymddiriedolwr | 14 June 2024 |
|
|||||
Dr Aida Al-Kaisy | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||
Dr Zahera Harb | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Lyse Marie Doucet | Ymddiriedolwr | 29 December 2021 |
|
|
||||
Lindsey Margaret Hilsum | Ymddiriedolwr | 29 December 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £229.32k | £211.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £130.59k | £149.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 29 DEC 2021 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 27 JUN 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE, FOR THE PUBLIC BENEFIT: 2.1.1 THE RELIEF OF NEED (INCLUDING, IN PARTICULAR, AMONGST WOMEN JOURNALISTS) CAUSED BY DISCRIMINATION ON THE BASIS OF SEX, FINANCIAL DISADVANTAGE OR OTHER FORM OF DISADVANTAGE; 2.1.2 THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN THE SUBJECT OF JOURNALISM AND ITS PRACTICE IN ACCORDANCE WITH HIGH STANDARDS INCLUDING THROUGH THE PROVISION OF TRAINING, MENTORING AND DEVELOPMENTAL SUPPORT; 2.1.3 THE ADVANCEMENT OF HEALTH AND RELIEF OF SICKNESS BY REFERRING OR FACILITATING ACCESS TO MEDICAL SERVICES; 2.1.4 THE PROMOTION OF HUMAN RIGHTS (AS SET OUT IN THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS AND SUBSEQUENT UNITED NATIONS CONVENTIONS AND DECLARATIONS) THROUGHOUT THE WORLD (INCLUDING, IN PARTICULAR, THE RIGHT TO FREEDOM OF EXPRESSION AND THE HUMAN RIGHTS OF WOMEN JOURNALISTS IN THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA), IN ACCORDANCE WITH THE LAWS OF ENGLAND AND WALES BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS: RELIEVING NEED AMONG THE VICTIMS OF HUMAN RIGHTS ABUSE; EDUCATING THE PUBLIC ABOUT HUMAN RIGHTS; RAISING AWARENESS OF HUMAN RIGHTS ISSUES; PROMOTING PUBLIC SUPPORT FOR HUMAN RIGHTS; PROMOTING RESPECT FOR HUMAN RIGHTS AMONG INDIVIDUALS AND CORPORATIONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o The Frontline Club
13 NORFOLK PLACE
LONDON
W2 1QJ
- Ffôn:
- 02074798960
- E-bost:
- info@mcjn.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window