SEAVIEW SAILING TRUST

Rhif yr elusen: 1198176
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Seaview Sailing Trust raises money to pay for Isle of Wight primary school children to learn how to sail free of charge. The children are taught by qualified instructors at Sea View Yacht Club.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2024

Cyfanswm incwm: £182,483
Cyfanswm gwariant: £130,721

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Ynys Wyth

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Mawrth 2022: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ANDREA MARIANNE JANE MINTON BEDDOES Cadeirydd 01 February 2022
MOOR PARK CHARITABLE TRUST LIMITED
Derbyniwyd: 125 diwrnod yn hwyr
THE LONGVILLE FOUNDATION
Derbyniwyd: 3 diwrnod yn hwyr
Thomas Alexander Hamilton Holbrook Ymddiriedolwr 17 April 2025
Dim ar gofnod
Fiona Margaret Conway-Hughes Ymddiriedolwr 01 November 2024
Dim ar gofnod
Charles William Veral Robins Ymddiriedolwr 12 July 2023
Dim ar gofnod
Michael John C Smith Ymddiriedolwr 12 July 2023
Dim ar gofnod
Tracy Samantha North Ymddiriedolwr 12 July 2023
Dim ar gofnod
Lucy Victoria Richardson Ymddiriedolwr 01 February 2022
Dim ar gofnod
REGINALD ROBERT BARRY Ymddiriedolwr 01 February 2022
Dim ar gofnod
Christopher William Maxwell Garnett Ymddiriedolwr 01 February 2022
FRIENDS OF ST HELEN'S CHURCH (IOW)
Derbyniwyd: Ar amser
Edward Alexander Kershaw Ymddiriedolwr 01 February 2022
REHEARSAL ORCHESTRA
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £84.28k £252.65k £182.48k
Cyfanswm gwariant £16.34k £98.09k £130.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2024 23 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2024 23 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2023 30 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2023 30 Awst 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2022 30 Awst 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2022 30 Awst 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
SEA VIEW YACHT CLUB Ltd
ESPLANADE
SEAVIEW
Isle of Wight
PO34 5HB
Ffôn:
01983613268
E-bost:
sst@svyc.org.uk