FUSION CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Fusion Church conducts services on Sundays, which include worship, prayer, teaching and fellowship. The church members also pray for individual needs and wider needs in the local area and beyond. The church also give financial and other support to people at the discretion of the trustees. The church also gives financial aid to other charitable organisations to meet the needs of the disadvantaged.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 24 Mai 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Christopher Hole | Cadeirydd | 02 February 2022 |
|
|
||||
Paula Collins | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|
||||
JONATHAN IRWIN MULLEN | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|||||
Helen Margaret Mullen | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|
||||
Nicola Carole Hole | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|
||||
Timothy George Collins | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.85k | £19.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.73k | £18.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 11 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 11 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 24 May 2022
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN MORECAMBE, LANCASHIRE OR OTHER PARTS OF THE UK OR THE WIDER WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME CONSIDER APPROPRIATE, THROUGH WORSHIP, PRAYER, TEACHING, PASTORAL CARE AND MISSION WORK.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
20 Battismore Road
MORECAMBE
Lancashire
LA4 4QG
- Ffôn:
- 07818532827
- E-bost:
- info@fusionchurch.org.uk
- Gwefan:
-
fusionchurch.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window