Hanes ariannol THE SILK HERITAGE TRUST

Rhif yr elusen: 519521
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £405.40k £405.40k £498.16k £361.03k £554.80k
Cyfanswm gwariant £345.19k £345.19k £455.50k £470.86k £398.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £86.00k £216.39k £101.17k £86.00k £106.00k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £8.37k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £34.53k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £145.15k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £848
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £365.91k
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £382.23k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £16.70k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £0