PELSALL DISABLED PERSONS ORGANISATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Money is raised by donations, raffles, sale of goods made by members, membership contributions. Money is used for trips out for members, petrol & repairs for ambulance, drivers fees & insurance.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Walsall
Llywodraethu
- 05 Medi 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 505039 THE WILLENHALL FELLOWSHIP FOR THE DISABLED
- 20 Medi 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 700859 ACORNS CHILDREN'S HOSPICE TRUST
- 20 Medi 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1014851 HOSPICE UK
- 13 Ionawr 1988: Cofrestrwyd
- 20 Medi 2022: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
- PELSALL PHYSICALLY HANDICAPPED PERSONS ORGANISATION (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.94k | £6.05k | £5.14k | £4.03k | £31.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.23k | £9.36k | £8.36k | £7.82k | £13.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 04 Tachwedd 2021 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Medi 2022 | 321 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Tachwedd 2020 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | 07 Hydref 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 09/12/1987 AS AMENDED ON 16/09/2015
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF PHYSICALLY HANDICAPPED PERSONS WHO LIVE IN THE PELSALL WARD OF THE ALDRIDGE/BROWNHILLS URBAN DISTRICT COUNCIL, NOW PART OF THE WALSALL METROPOLITAN BOROUGH COUNCIL IN ANY MANNER WHICH NOW OR HEREAFTER MAY BE DEEMED BY LAW TO BE CHARITABLE.
Maes buddion
PELSALL WARD
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window