ANDREW LOGAN MUSEUM SCULPTURE LIMITED

Rhif yr elusen: 519865
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Andrew Logan Museum of Sculpture Limited was formed in August 1987 as a Charitable Trust to display to the public the works of Sculptor Andrew Logan, to advance the education of the public in England and Wales. The Museum organises workshops, festivals & performances for adults & children, schools & college groups in Berriew, Montgomeryshire, Powys, Wales

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £19,308
Cyfanswm gwariant: £37,157

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Powys

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Chwefror 1988: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
JANET SLEE Cadeirydd
Dim ar gofnod
Blue Logan Ymddiriedolwr 12 September 2024
Dim ar gofnod
Lesley Ann Jones Ymddiriedolwr 22 April 2024
Dim ar gofnod
Becky Crosland Ymddiriedolwr 22 April 2024
Dim ar gofnod
Eva Burche Bredsdorff Ymddiriedolwr 09 November 2018
Dim ar gofnod
Jamie Christopher Burt Ymddiriedolwr 09 November 2018
Dim ar gofnod
Piers Randall Atkinson Ymddiriedolwr 15 July 2015
Dim ar gofnod
ANDREW DAVID LOGAN Ymddiriedolwr 22 January 2013
Dim ar gofnod
Penelope Susan Hinves Ymddiriedolwr 15 January 2013
Dim ar gofnod
KEIR MALEM Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Jeremy Huw Williams BEM PhD Ymddiriedolwr
WELSH MUSIC GUILD / CYMDEITHAS CERDDORIAETH CYMRU
Derbyniwyd: Ar amser
INCORPORATED SOCIETY OF MUSICIANS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MUSIC IN HOSPITALS AND CARE
Derbyniwyd: Ar amser
GWYL BEAUMARIS FESTIVAL
Derbyniwyd: Ar amser
THE ROYAL SOCIETY OF MUSICIANS OF GREAT BRITAIN
Derbyniwyd: Ar amser
MICHAEL DAVIS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MR PADDY WHITAKER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JANET REEVE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £97.22k £91.79k £59.11k £16.52k £19.31k
Cyfanswm gwariant £75.44k £82.17k £66.59k £34.12k £37.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £58.11k £79.13k £37.67k N/A £8.67k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 31 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 31 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 12 Chwefror 2023 12 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 20 Mawrth 2023 48 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 24 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 24 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 17 Mawrth 2021 45 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 17 Mawrth 2021 45 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
The Old Court House
Revel
Berriew
Welshpool
SY21 8AH
Ffôn:
07976693895