FRIENDS OF MTSHABEZI HOSPITAL

Rhif yr elusen: 1202058
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To support in the relief of sickness and preservation of the health of all the patients of Mtshabezi Hospital in the Gwanda District of Zimbabwe by providing or assisting in the provision of equipment, facilities and services not normally provided by the statutory authorities and which are ancillary to those provided by the doctors.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024

Cyfanswm incwm: £653
Cyfanswm gwariant: £363

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Zimbabwe

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Chwefror 2023: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
SHARON LINGISIWE KHUMALO Cadeirydd 22 February 2023
Dim ar gofnod
Nomthandazo Ndebele Ymddiriedolwr 01 January 2025
Dim ar gofnod
Dumisani NCUBE Ymddiriedolwr 01 January 2025
WEST MIDLANDS BRETHREN IN CHRIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
The Anabaptist Mennonite Network
Derbyniwyd: Ar amser
Mduduzi Mpande Ymddiriedolwr 01 January 2025
Brethren In Christ Church in the UK
Derbyniwyd: Ar amser
Sheron Ndlovu Ymddiriedolwr 20 October 2023
Dim ar gofnod
Joleen Wylie Ymddiriedolwr 22 February 2023
Dim ar gofnod
Eliakim M Sibanda Professor Ymddiriedolwr 22 February 2023
Dim ar gofnod
Abraham Ndlovu Ymddiriedolwr 22 February 2023
Dim ar gofnod
Rev Elias Moyo Ymddiriedolwr 22 February 2023
KINGDOM CRICKET INTERNATIONAL
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 91 diwrnod
Mission EduCare Associates
Derbyniwyd: Ar amser
FOREST GATE BRETHREN IN CHRIST CHURCH
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 856 diwrnod
FRIENDS OF THE THEOLOGICAL COLLEGE OF ZIMBABWE
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £653
Cyfanswm gwariant £363
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 05 Chwefror 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 05 Chwefror 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
36 GEARY COURT
24 THE CONCOURSE
LONDON
N9 0QT
Ffôn:
00447940768047