ANASTASIA DAYS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Anastasia Days provides tailored, memorable high quality day out based experiences to help advance the emotional recovery of young people between the age of 6 to 16 who have recently encountered illness, abuse, disability, bereavement or other significant trauma in the North of England.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 19 September 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Blackpool
- Bolton
- Cumbria
- Dinas Lerpwl
- Dinas Manceinion
- Dinas Salford
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 20 Medi 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wayne Thomas Costello | Cadeirydd | 20 September 2022 |
|
|
||||
JulieAnn Heath | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
Tracy Mary Costello | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|||||
Edina Muchinyu | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 19/09/2023 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 19 Medi 2023 | 22 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 19 Medi 2023 | 22 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 20 Sep 2022
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE TAILORED, MEMORABLE HIGH QUALITY DAY OUT BASED EXPERIENCES TO HELP ADVANCE THE EMOTIONAL RECOVERY OF YOUNG PEOPLE BETWEEN THE AGES OF 6 TO 16 IN ENGLAND AND WALES WHO HAVE RECENTLY ENCOUNTERED ILLNESS, ABUSE, DISABILITY, BEREAVEMENT OR OTHER SIGNIFICANT TRAUMA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
60 VICTORIA ROAD
NEWTON-LE-WILLOWS
WA12 9RX
- Ffôn:
- 07940130566
- E-bost:
- contact@anastasia-days.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window