Hanes ariannol FRIENDS OF ST ANNE'S HOSPICE
Rhif yr elusen: 519966
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2014 | 31/01/2015 | 31/01/2016 | 31/01/2017 | 31/01/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £141.57k | £236.84k | £116.80k | £78.87k | £54.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £153.25k | £201.94k | £133.65k | £97.34k | £84.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.