MOOR TIME

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO RELIEVE THE NEEDS OF CHILDREN AND ADULTS WITH DISABILITIES IN BRADFORD AND NEIGHBOURING LOCAL AUTHORITIES BY PROVIDING SHORT BREAK CARE AND STAFF-SUPPORTED RECREATIONAL ACTIVITIES.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £97,940 o 4 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Bradford
Llywodraethu
- 16 Tachwedd 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Elliott | Cadeirydd | 26 April 2022 |
|
|||||
VICTORIA STREET | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|||||
Ella Sanderson | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
Christine Henney | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|||||
Shain Lisa Wells | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
Jane Connop | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
Gail Rushton | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
Karen Goodman Picken | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Tanya Young | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £141.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £150.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £97.94k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 10 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 10 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 16 Nov 2022
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEEDS OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE AGED UP TO 25 WITH DISABILITIES IN BRADFORD AND NEIGHBOURING LOCAL AUTHORITIES BY PROVIDING SHORT BREAK CARE AND STAFF-SUPPORTED RECREATIONAL ACTIVITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Darton
Clifford Road
ILKLEY
LS29 0AL
- Ffôn:
- 07938 641700
- E-bost:
- hello@moortime.org.uk
- Gwefan:
-
moortime.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window