THE YEOMANRY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the efficiency of a Yeomanry Regiment or Yeomanry Regiments in such charitable ways as the trustees may decide
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 27 Gorffennaf 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lord Rupert Charles de Mauley | Cadeirydd | 11 June 2022 |
|
|
||||
Melfort Andrew Campbell OBE FRSE | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|
||||
Brigadier HUGH JOHN ROBERTSON QVRM TD | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|||||
Lt Col Simon John McMenemy VR | Ymddiriedolwr | 11 June 2022 |
|
|||||
John Francis Penley OBE TD | Ymddiriedolwr | 11 June 2022 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.22k | £5.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 27 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 27 Jul 2022
Gwrthrychau elusennol
(I) TO PROMOTE THE EFFICIENCY OF A YEOMANRY REGIMENT OR YEOMANRY REGIMENTS IN SUCH CHARITABLE WAYS AS THE TRUSTEES MAY DECIDE, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, BY: (A) FOSTERING THE ESPRIT DE CORPS AMONG SERVING AND FORMER MEMBERS OF ANY ONE OR MORE YEOMANRY REGIMENTS (B) PRESERVING THE TRADITIONS OF ANY ONE OR MORE YEOMANRY REGIMENTS (II) PROVIDING AND COMMISSIONING AND MAINTAINING A MEMORIAL OR MEMORIALS TO THOSE MEMBERS WHO HAVE DIED IN THE SERVICE OF THEIR COUNTRY, INCLUDING THE YEOMANRY REGIMENT IN WHICH THEY SERVED (III) DEFINITIONS 'YEOMANRY REGIMENT' MEANS ANY REGIMENT WHICH AT ANY TIME SINCE 1901 HAS BEEN A MEMBER OF THE YEOMANRY FORCE, ANY FORMER OR PRESENT YEOMANRY REGIMENT INCLUDING THE FIRST AID NURSING YEOMANRY OR UNIT OF THE TERRITORIAL ARMY OR RESERVE ARMY AND ANY SUB-UNIT WHICH REPRESENTS OR REPLACES A FORMER YEOMANRY REGIMENT, AND 'YEOMANRY REGIMENTS' MEANS MORE THAN ONE YEOMANRY REGIMENT. 'MEMBERS' MEANS IN THIS CLAUSE ALL SERVING AND FORMER SERVING MEMBERS OF (INCLUDING PERSONS ATTACHED FOR MORE THAN FOUR MONTHS TO) A YEOMANRY REGIMENT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Canford
Little Faringdon
LECHLADE
GL7 3QJ
- Ffôn:
- 07901978717
- E-bost:
- rupert@demauley.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window