THE IFA/IPA GROUP BENEVOLENT FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To Act as a benevolent fund and make grants to those in financial need who qualify under our consitution. And the advancement of accounting education by bursaries and grants to student in financial need.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Awstralia
- Bangladesh
- Estonia
- Gerner
- Ghana
- Gogledd Iwerddon
- Hong Kong
- India
- Ireland
- Jersey
- Latfia
- Lithwania
- Malaysia
- Nigeria
- Sawdi-arabia
- Singapore
- Sri Lanka
- Tsieina
- Ynys Manaw
- Yr Alban
- Yr Emiraethau Arabaidd Unedig
- Y Traeth Ifori
- Zambia
Llywodraethu
- 09 Rhagfyr 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 234082 THE INSTITUTE OF FINANCIAL ACCOUNTANTS AND INTERNA...
- 27 Chwefror 2023: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Keith Clark | Cadeirydd | 16 July 2023 |
|
|||||
David Jame Whitaker | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Lloyd William Driscoll | Ymddiriedolwr | 24 July 2023 |
|
|
||||
Tony Rabah | Ymddiriedolwr | 24 July 2023 |
|
|
||||
Anjana Hirani | Ymddiriedolwr | 16 February 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £372.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 09 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 27 Feb 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE, FOR THE PUBLIC BENEFIT: - (1) THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY OF ANY BENEFICIARY (AS DEFINED BELOW); AND (2) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF IFA STUDENTS AND IPA STUDENTS, IN THE SUBJECT OF ACCOUNTANCY (AND IN PARTICULAR THOSE STUDYING OR SEEKING TO STUDY IN THE PROFESSIONAL QUALIFICATIONS OF THE IFA AND IPA) THE OBJECTS WILL BE ACHIEVED IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY THE PROVISION OF GRANTS, SCHOLARSHIPS AND BURSARIES. (3) A BENEFICIARY IS ANY:- (I) IFA NON-VOTING MEMBER OR PAST MEMBER OF THE IFA; (II) IPA MEMBER; OR (III) NON-VOTING STUDENTS OF THE IFA OR IPA (IV) THE DEPENDENTS OF ANY OF THE PERSONS DESCRIBED IN 3(I) AND 3(II) AND 3(III) ABOVE. THE IFA REFERS TO THE INSTITUTE OF FINANCIAL ACCOUNTANTS, AN INTERNATIONAL RECOGNISED PROFESSIONAL ACCOUNTANCY MEMBERSHIP BODY IN THE UNITED KINGDOM. THE IPA REFERS TO THE INSTITUTE OF PUBLIC ACCOUNTANTS A PROFESSIONAL ACCOUNTANTS MEMBERSHIP BODY IN AUSTRALIA, BOTH OF THESE ENTITIES ARE FULL MEMBERS OF THE INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS, THE GLOBAL ACCOUNTING REGULATOR. THE CHARITY IS COMPLETELY INDEPENDENT OF THESE ACCOUNTING BODIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unitec House
2 ALBERT PLACE
LONDON
N3 1QB
- Ffôn:
- 07768920188
- E-bost:
- info@ifa-ipa-benevolentfund.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window