ETHNIC MINORITIES IN CANTERBURY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We build community cohesion and celebrate cultural and ethnic diversity. We support ethnic minorities to understand their rights and responsibilities and to develop skills to flourish in society. We promote health and wellbeing through raising awareness and prevention programmes. We support people who experience disadvantage or discrimination and/or find it difficult to access services.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £10,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
11 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Caint
Llywodraethu
- 15 Tachwedd 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiedza Helen Madzokere | Cadeirydd | 15 November 2022 |
|
|
||||
Morounkeji Moses | Ymddiriedolwr | 30 September 2024 |
|
|||||
Oliver Azubuike Enwonwu | Ymddiriedolwr | 15 July 2024 |
|
|||||
Dr Mohamed Sakel | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Agyapal Singh Babra | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 15 Nov 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: (1) THE PROMOTION OF RACIAL HARMONY FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: (A) PROMOTING KNOWLEDGE AND MUTUAL UNDERSTANDING BETWEEN DIFFERENT RACIAL GROUPS; (B) ADVANCING EDUCATION AND RAISING AWARENESS ABOUT DIFFERENT RACIAL GROUPS TO PROMOTE GOOD RELATIONS BETWEEN PERSONS OF DIFFERENT RACIAL GROUPS; (C) WORKING TOWARDS THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF RACE. (2) THE PROMOTION OF EQUALITY AND DIVERSITY FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: (A) THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF RACE; (B) ADVANCING EDUCATION AND RAISING AWARENESS IN EQUALITY AND DIVERSITY; (C) PROMOTING ACTIVITIES TO FOSTER UNDERSTANDING BETWEEN PEOPLE FROM DIVERSE BACKGROUNDS; (D) CONDUCTING OR COMMISSIONING RESEARCH ON EQUALITY AND DIVERSITY ISSUES AND PUBLISHING THE RESULTS TO THE PUBLIC; (E) CULTIVATING A SENTIMENT IN FAVOUR OF EQUALITY AND DIVERSITY. (3) TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY WORKING WITH PEOPLE IN CANTERBURY AND THE SURROUNDING AREA WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED ON THE GROUNDS OF THEIR ETHNIC ORIGIN TO RELIEVE THE NEEDS OF SUCH PEOPLE AND ASSIST THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY, IN PARTICULAR BY: (A) PROVIDING A FORUM AND LOCAL NETWORK GROUP THAT ENCOURAGES AND ENABLES MEMBERS OF THE ETHNIC COMMUNITIES TO PARTICIPATE MORE EFFECTIVELY WITH THE WIDER COMMUNITY; (B) INCREASING, OR CO-ORDINATING, OPPORTUNITIES FOR MEMBERS OF THE ETHNIC COMMUNITIES TO ENGAGE WITH SERVICE PROVIDERS, TO ENABLE THOSE PROVIDERS TO ADAPT SERVICES TO BETTER MEET THE NEEDS OF THAT COMMUNITY IN PARTICULAR IN RESPECT OF HEALTH AND SOCIAL CARE PROVISION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
41 DOVER STREET
CANTERBURY
CT1 3HQ
- Ffôn:
- 07386904770
- E-bost:
- emiccanterbury@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window